2.5.1978 - 14.2.1986 : Penolong Pengarah (Pertanian), Unit
Perancang Ekonomi Negeri
Terengganu.
15.2.1986 - 30.4.1990 : Penolong Pegawai Kewangan
Negeri.
1.5.1990 - 15.8.1990 : Ketua Penolong Pegawai Daerah
Hulu Terengganu.
16.8.1990 - 31.12.1992 : Setiausaha, Majlis Perbandaran
Kuala Terengganu.
1.1.1993 - 31.12.1995 : Pegawai Tambahsentara, Pejabat
Setiausaha Kerajaan,Terengganu.
1.1.1996 - 30.9.1996 : Timbalan Yang Dipertua, Majlis
Daerah Hulu Terengganu.
1.10.1996 - 31.12.1997 : Pegawai Daerah Setiu.
1.1.1998 - 31.7.1999 : Pegawai Daerah Besut.
1.8.1999 - 5.12.1999 : Pegawai Daerah Kuala Terengganu.
6.12.1999 - 1.1.2000 : Pejabat Setiausaha Kerajaan
Terengganu.
2.1.2000 - 14.8.2000 : Pengurus Besar, Yayasan
Pembangunan Usahawan
Terengganu
15.8.2000 - 30.12.2001 : Yang Dipertua, Majlis Perbandaran
Kuala Terengganu.
31.12.2001 - 5.4.2004 : Timbalan Pegawai Kewangan
Negeri, Terengganu.
6.4.2004 sehingga
sekarang : Pegawai Kewangan Negeri,
Terengganu.
Directorship of Public Companies
Seal Polymer Industries Bhd.
Permodalan Terengganu Bhd.
PTB Unit Trust Berhad
Family Relationship
Nil
Interest
Nil
Market Buzz
No result.
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments
This book is the result of the author's many years of experience and observation throughout his 26 years in the stockbroking industry. It was written for general public to learn to invest based on facts and not on fantasies or hearsay....